Указ губернатора Воронежской области от 30.11.2023 N 445-у "О внесении изменения в указ Губернатора Воронежской области от 12.07.2021 N 136-у"
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 ноября 2023 г. N 445-у
г. Воронеж
О внесении изменения в
указ Губернатора Воронежской области
от 12.07.2021 N 136-у
В целях приведения нормативных правовых актов Воронежской области в соответствие действующему законодательству, а также актуализации состава Экспортного совета при Губернаторе Воронежской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Воронежской области от 12.07.2021 N 136-у «Об Экспортном совете при губернаторе Воронежской области» (в редакции указа Губернатора Воронежской области от 23.12.2022 N 220-у) следующие изменения:
1.1. В наименовании, в пунктах 1 и 2 слово «губернаторе» заменить словом «Губернаторе».
1.2. Состав Экспортного совета при губернаторе Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
1.3. В Положении об Экспортном совете при губернаторе Воронежской области:
1.3.1. В грифе утверждения и далее по тексту слово «губернатор» в соответствующем падеже заменить словом «Губернатор» в соответствующем падеже.
1.3.2. В пункте 2.2, подпункте 1 пункта 3.1, подпункте 3.2.2 пункта 3.2, пункте 4.1 слова «государственной власти» исключить.
1.3.3. В подпункте 3.2.9 пункта 3.2, пункте 5.10, пункте 5.13 слова «департамент предпринимательства и торговли» в соответствующем падеже заменить словами «министерство предпринимательства, торговли и туризма» в соответствующем падеже.
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение
к указу Губернатора
Воронежской области
от 30 ноября 2023 г. N 445-у
«Приложение
к указу Губернатора
Воронежской области
от 12.07.2021 N 136-у
Состав
Экспортного совета при Губернаторе Воронежской области
Гусев Александр Викторович | - Губернатор Воронежской области, председатель совета |
Логвинов Виктор Иванович | - заместитель председателя Правительства Воронежской области, первый заместитель председателя совета |
Верховцев Артем Юрьевич | - заместитель председателя Правительства Воронежской области, заместитель председателя совета |
Дорошевский Виктор Тимофеевич | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дельта-пак», заместитель председателя совета, являющийся представителем предпринимательского сообщества (по согласованию) |
Алферов Владимир Иванович | - заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства, секретарь совета |
Корчевников Сергей Викторович | - министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области |
Кустов Данил Александрович | - министр экономического развития Воронежской области |
Сапронов Алексей Федорович | - министр сельского хозяйства Воронежской области |
Хлызов Сергей Олегович | - заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области
|
Толочко Геннадий Федорович | - начальник Воронежской таможни (по согласованию) |
Радионов Олег Викторович | - директор по координации региональных программ акционерного общества «Российский экспортный центр» (по согласованию)
|
Коденко Павел Николаевич | - руководитель представительства акционерного общества «Российский экспортный центр» в городе Белгороде (по согласованию)
|
Андрющенко Денис Владимирович | - директор автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области» (по согласованию)
|
Наумов Сергей Дмитриевич | - председатель Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
|
Щипелев Николай Семенович | - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» (по согласованию)
|
Лачугин Иван Георгиевич | - председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
|
Маслов Владимир Васильевич | - председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области», председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «АПК АГРОЭКО» (по согласованию) |
Золототрубов Вячеслав Николаевич | - генеральный директор акционерного общества «Воронежский синтетический каучук» (по согласованию)
|
Волчуков Алексей Семенович | - генеральный директор акционерного общества «ОФС РУС Волоконно-Оптическая Кабельная Компания» (по согласованию)
|
Казарцев Сергей Васильевич | - коммерческий директор публичного акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский» (по согласованию)
|
Фосман Дмитрий Валерьевич | - первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Компания Благо» (по согласованию)
|
Березкина Мария Владимировна | - заместитель генерального директора по развитию общества с ограниченной ответственностью «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» (по согласованию)
|
Сафонова Ирина Ивановна | - директор по продажам общества с ограниченной ответственностью «Милкфор» (по согласованию)
|
Гапоненко Александр Евгеньевич | - директор общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Семилукская трапеза» (по согласованию)
|
».